行政 |
党委 |
院长 吴静和 1988年08月-1992年09月 汤肇元 1994年10月-1999年06月 郑四渭 1999年06月-2002年07月 石道金 2004年06月-2011年04月 沈月琴 2011年04月-2016年04月 吴伟光 2016年07月-至今
副院长
吴静和 1986年09月-1988年07月 汤肇元 1991年11月-1993年09月 石道金 1994年10月-1999年06月 沈月琴 1999年06月-2002年01月 刘德弟 2002年01月-2011年07月 高新和 2002年07月-2005年06月 沈月琴 2005年06月-2011年04月 陶宝山 2011年04月-2014年04月 吴伟光 2011年04月-2016年07 陈劲松 2014年05月-至今
|
书记 宣裕方 1994年10月-1999年6月 陈永富 2002年06月-2004年12月 李勇华 2005年07月-2011年04月 胡云江 2011年04月-2014年04月 冯金明 2014年05月-至今
副书记
王延龄 1986年09月-1992年03月 宣裕方 1991年01月-1994年09月 高宇列 1999年07月-2002年07月 朱永法 2002年07月-2003年09月 李文川 2004年06月-2005年11月 陶宝山 2005年11月-2011年04月 陈劲松 2011年04月-2014年04月 周 凯 2014年05月-至今 |
吴静和教授 学院创始人
1930年9月生,江苏省江阴市人,1953年起从事林业经济管理专业的教学和科研工作,为我校创办林业经济管理专业和学科作出了重要贡献,为bet28365 365奠基人。